Informazioni su Emilien Bernard Rossier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Emilien Bernard Rossier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006028248, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Into the Ride, à Martigny, CHE-185.555.324, association (No. FOSC 193 du 05.10.2017, Publ. 3792545).
Nouveau nom:
Into the Ride en liquidation. L'association a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 03.04.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossier, Emilien Bernard, de Saillon, à Fribourg, président du comité, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président du comité, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005868089, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
RGB PROJECT, à Fully, CHE-446.640.092, association (No. FOSC 229 du 24.11.2020, Publ. 1005030706).
Modification des statuts:
03.05.2021;
29.06.2021. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Goodchild, Michael, de Leytron, à Lausanne, membre du comité et caissier, avec signature collective à deux;
Rossier, Emilien, de Saillon, à Fully, président du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Aurore, de Isérables, à Bex, présidente du comité, avec signature individuelle;
Dorsaz, Mélanie, de Riddes, à Chamoson, membre et secrétaire du comité, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux];
Crettenand, Célia, de Isérables, à Fully, membre du comité, caissière, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005626420, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
FVS EVENT MANAGEMENT SA, à Martigny, CHE-113.753.546, société anonyme (No. FOSC 236 du 03.12.2020, Publ. 1005038750).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fellay, Luc, de Bagnes, à Champéry, vice-président, avec signature collective à deux;
Allaz, Didier, de Villars-le-Terroir, à Bursins, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Grichting, Pierre Alain, de Leukerbad, à Naters, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
May, Pascal, de Bagnes, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Pfefferlé, Morgane, de Sion, à Vionnaz, administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Rossier, Emilien, de Saillon, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.