Informazioni su Francesco Rossi-Simonelli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Francesco Rossi-Simonelli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4435893, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4170029, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4055525, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175463).
Statutenänderung:
02.02.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien- und Projektentwicklungen sowie die Finanzierung derselben. Sie bezweckt weiter den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung und die Führung von jeder Art von Gastwirtschaftsgewerben. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In - uns Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsangiacomo, Gianluigi, von Balerna, in Rovio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.