Informazioni su Bruno Rossi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bruno Rossi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Rossi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3311472, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LB (Swiss) Privatbank AG, in Zürich, CH-020.3.902.758-0, Durchführung von Bankgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2005, S. 26, Publ. 3154774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poltera, Roger, von Mulegns, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herr, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rossi, Bruno, von Allschwil, in Niederrohrdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Deringer, Annette, von Oberstammheim, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kehl, René, von Zürich, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Delcon Finanz AG, in Zürich, Anlage und Ausleihung von Geldern, insbesondere Gewährung von Krediten aller Art mit und ohne Deckung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 23.12.1997, S. 9218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Bruno, von Allschwil, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Industrial Information GmbH, in Zürich, Beratung und treuhänderische Abwicklung industrieller Entwicklungs- und Anlagegeschäfte des In- und Auslandes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2000, S. 4041).
Firma neu:
Industrial Information GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmittlein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (D), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Sprogies, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaterstetten (D), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Rossi, Bruno, von Allschwil, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].