Informazioni su Cédric Roos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Cédric Roos
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cédric Roos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006047423, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Imprimerie Roos S.A., à Crémines, CHE-102.392.970, société anonyme (No. FOSC 6 du 10.01.2014, p.0, Publ. 1276637).
Modification des statuts:
07.05.2024.
Nouveau siège:
Moutier.
Nouvelle adresse:
Rue du Midi 27, 2740 Moutier.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roos, Claude, de Romoos, à Crémines, administrateur, avec signature collective à deux Jean-Denis Roos ou Thomas Roos ou Denis Roos;
Roos, Denis, de Romoos, à Crémines, administrateur, avec signature collective à deux avec Cédric Roos ou Claude Roos.
Inscription ou modification de personne(s):
Roos, Jean-Denis, de Romoos, à Crémines, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Delémont, président, avec signature collective à deux avec Cédric Roos ou Claude Roos];
Roos, Thomas, de Romoos, à Vicques (Val Terbi), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux avec Cédric Roos ou Claude Roos];
Roos, Xavier, de Romoos, à Roches BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Roos, Cédric, de Courroux, à Crémines, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec Jean-Denis Roos ou Thomas Roos ou Denis Roos].
Numero di pubblicazione: HR02-1006037725, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société coopérative Moutier-Expo, à Moutier, CHE-104.437.187, société coopérative (No. FOSC 79 du 25.04.2017, Publ. 3483869).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zahno, Bertrand, de Tavel, à Moutier, vice-président, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Dell'Anna, Enzo, de Seewen, à Moutier, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Roos, Cédric, de Courroux, à Crémines, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président];
Egger, Pierre André, de Schelten, à Moutier, membre de l'administration, caissier, avec signature collective à deux avec le président de l'administration [précédemment: caissier, avec signature collective à deux avec le président];
Baglivo, Maurizio, ressortissant italien, à Moutier, membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Gigandet, Claude Germain, de Les Genevez (JU), à Belprahon, membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Montanaro, Antonio, de Moutier, à Moutier, membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 1276637, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Imprimerie Roos S.A., à Crémines, CHE-102.392.970, société anonyme (No. FOSC 151 du 08.08.2011, Publ. 6287494).
Modification des statuts:
02.12.2013.
Nouveau but:
La société a pour but l'exécution de travaux d'imprimerie et d'impression en tous genres. Toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à tous les objets ci-dessus ou qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires sociales. Elle peut, sous réserve des autorisations nécessaires, introduire de nouvelles branches d'affaires. Selon déclaration du 02.12.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire P. Gobat S.A. (CH-073.3.003.476-2), à Moutier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Roos, Jean-Denis, de Romoos, à Delémont, président, avec signature collective à deux avec Cédric Roos ou Claude Roos;
Roos, Thomas, de Romoos, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux avec Cédric Roos ou Claude Roos;
Roos, Claude, de Romoos, à Crémines, administrateur, avec signature collective à deux Jean-Denis Roos ou Thomas Roos ou Denis Roos [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Roos, Denis, de Romoos, à Crémines, administrateur, avec signature collective à deux avec Cédric Roos ou Claude Roos [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président];
Roos, Cédric, de Courroux, à Crémines, directeur, avec signature collective à deux avec Jean-Denis Roos ou Thomas Roos ou Denis Roos [précédemment: président avec signature collective à deux].