Informazioni su Andreas Roos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Roos
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Roos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005580662, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LANDI THULA, Genossenschaft, in Matzingen, CHE-105.776.054, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Alfred, von Matzingen, in Matzingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näf, Claudia, von Erlen, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Andreas, von Turbenthal, in Turbenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Peter, von Muntelier, in Weingarten (Lommis), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lobsiger-Rietmann, Daniela [keine Mutation, Korrektur Name], von Wohlen bei Bern, in Matzingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lobisger-Rietmann, Daniela, Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedinger, Christoph, von Sirnach, in Frauenfeld (Matzingen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gadient, Gisela, von Nesslau, in Schmidrüti (Fischingen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roos, Andreas, von Schänis, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Nadine Barbara, von Ellikon an der Thur, in Ellikon an der Thur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Christof, von Wängi, in Sirnach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Mike, von Oberägeri, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Markus, von Langrickenbach, in Gachnang, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrbar, Mathias, von Urnäsch, in Neuwilen (Kemmental), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirren, Christian, von Niedermuhlern, in Stehrenberg (Bussnang), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004956500, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LANDI THURLAND, Genossenschaft, in Gachnang, CHE-105.897.752, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3659771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brägger, Alex, von Kirchberg SG, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirky, Daniel, von Mels, in Gündlikon (Bertschikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedinger, Christoph, von Sirnach, in Frauenfeld (Matzingen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Markus, von Graben, in Pfyn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roos, Andreas, von Schänis, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004788388, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Frümsel AG, bisher in Winkel, CHE-177.717.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7161454).
Statutenänderung:
10.12.2019.
Sitz neu:
Uesslingen-Buch.
Domizil neu:
c/o Andreas Roos, Iselisberg 16, 8524 Uesslingen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 122, 8185 Winkel.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Christian Robert, von Basel und Liestal, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Andreas, von Schänis und Uesslingen-Buch, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.