Informazioni su Andreas Roos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Roos
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Roos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005394004, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissCommunicators Sahli, Weber AG, in Affoltern am Albis, CHE-112.996.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S.20, Publ. 5824724).
Statutenänderung:
18.01.2022.
Firma neu:
SwissCommunicators AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Erbringen von Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsbereich eines wirksamen Finanz-, Prozess- und Export Controllings gehören, mit Schwergewicht auf Compliance, Organisationsentwicklung, Risk-Management, Fördern des Reifegrades, Process-Engineering, Kontroll- und Managementsysteme sowie Berichterstattung und Auditing durch entsprechend qualifizierte Fachpersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Christian, von Zürich und Zollikon, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Marius, von Wohlen bei Bern, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roos, Andreas, von Wolhusen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7179372, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
ADAMS SCHWEIZ AG, in Klosters-Serneus, CH-350.3.000.666-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6826938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Hofer, Judith, von Zürich, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Andreas, von Wolhusen, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vehlow, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6823238, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
ADAMS SCHWEIZ AG, in Klosters-Serneus, CH-350.3.000.666-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6732932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frentzen, Nadine, deutscher Staatsangehöriger, in Hattingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roos, Andreas, von Wolhusen, in Dübendorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].