Informazioni su Selina Romano
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Selina Romano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005507195, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Suter & Kocher Immobilien AG, in Ittigen, CHE-396.498.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496904).
Statutenänderung:
21.06.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Weltpoststrasse 5, 3015 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romano, Selina, von Muri bei Bern, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Jasmin, von Beinwil (SO), in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004923778, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Suter & Kocher Immobilien AG, in Ittigen, CHE-396.498.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752343).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Selina, von Muri bei Bern, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004746967, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ImmoRiva AG, in Ittigen, CHE-364.794.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678674).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Oliver, von Selzach, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Guido, von Linden, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romano, Selina, von Muri bei Bern, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].