Informazioni su Oliver Kocher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Oliver Kocher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005887373, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Suter & Kocher Immobilien AG, in Bern, CHE-396.498.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Daniel Jacques, von Basel, in Niederscherli (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Oliver, von Selzach, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernhard, Mara, von Lützelflüh, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Ramona, von Sumiswald, in Kallnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Amanda, von Madiswil, in Luterbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004768167, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AbaVis Media GmbH, in Grenchen, CHE-403.568.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029719).
Statutenänderung:
01.11.2019.
Sitz neu:
Selzach.
Domizil neu:
Hubacherweg 8, 2545 Selzach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Oliver, von Selzach, in Selzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Grenchen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004754359, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Informia GmbH, in Grenchen, CHE-482.169.699, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2012, S.0, Publ. 6676642).
Statutenänderung:
01.11.2019.
Sitz neu:
Selzach.
Domizil neu:
Hubacherweg 8, 2545 Selzach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Oliver, von Selzach, in Selzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Grenchen].