Informazioni su Stéphane Rohrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Rohrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005384006, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Gérard Rohrer S.A., à Alle, CHE-107.217.156, société anonyme (No. FOSC 247 du 21.12.2009, p.14, Publ. 5404650).
Modification des statuts:
20.12.2021.
Nouvelle raison sociale:
Stéphane Rohrer SA.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rohrer, Gérard, de Worb, à Alle, président du conseil, avec signature individuelle;
Rohrer, Nicole, de Worb, à Alle, secrétaire du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Rohrer, Stéphane, de Worb, à Alle, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, sans droit de signature].
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
BGR SA, à Alle, Achat, vente, location, construction et gérance d'immeubles en tous genres, Société anonyme (FOSC no 242 du 13.12.1999, p. 8432).
Personne et signature radiée:
Gerber, Grégory, de Sumiswald, à Alle, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Gerber, Bernard, de Sumiswald, à Alle, président, avec signature collective à deux sauf avec Sébastien Gerber [précédemment: avec signature collective à deux];
Rohrer, Gérard, de Worb, à Alle, vice-président, avec signature collective à deux sauf avec Stéphane Rohrer [précédemment: avec signature collective à deux];
Rohrer, Stéphane, de Worb, à Alle, membre, avec signature collective à deux sauf avec Gérard Rohrer [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Gerber, Sébastien, de Sumiswald, à Porrentruy, secrétaire, avec signature collective à deux sauf avec Bernard Gerber .
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Rectification de l'inscription du journal no 342 du 16.11.1999, publié dans la FOSC no 232 du 29.11.1999, p. 8094. BGR SA, à A l l e, achat et vente d'immeubles. etc. Société anonyme (FOSC du 29.11.1999, no 232, p. 8094).
Inscription ou modification de personnes:
Gerber, Grégory, de Sumiswald, à Alle, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice- président [non: membre];
Rohrer, Stéphane, de Worb, à Alle, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [non: secrétaire].