Informazioni su Ernst Rohrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Rohrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2995047, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Strongfield Marketing AG, in Zug, CHE-110.057.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636035).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Ernst, von Buchs SG und Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1849171, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
RND Advisory Services AG, in Zug, CHE-494.705.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1501059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dallafior, Dr. Roberto, von Greifensee, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nützi, Dr. Patrick, von Wolfwil, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohrer, Ernst, von Buchs SG und Kilchberg ZH, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1636035, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Strongfield Marketing AG, bisher in Küsnacht ZH, CHE-110.057.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 22, Publ. 5784344).
Gründungsstatuten:
03.04.2003.
Statutenänderung:
09.07.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o RND Advisory Services AG, Grabenstrasse 42, 6301 Zug.
Mitteilungen neu:
Sofern alle Aktionäre dem einberufenen Organ bekannt sind, erfolgt die Mitteilung mittels eingeschriebenen Brief, ansonsten durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisterhans, Urs, von Illnau-Effretikon und Volketswil, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Österle, Hertha, österreichische Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Ernst, von Buchs SG und Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.