Informazioni su Ernst Rohr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Rohr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005952021, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Garage Mettlenbach AG, in Mönchaltorf, CHE-106.693.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540629).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Firma neu:
Mettlenbach AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Garagenbetriebes mit Reparaturwerkstätte und Fahrzeughandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigt, von der "Carosserie Poncioni + Huser AG", in Mönchaltorf, Betriebseinrichtungen und Inventar für einen Garagebetrieb gemäss per 31.10.1990 zu erstellender Inventarliste zum Höchstpreis von CHF 150'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedroni, Rolf, von Amriswil, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Ernst, von Hunzenschwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedroni, Dino, von Amriswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedroni, Sergio, von Amriswil, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3689213, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Garage Mettlenbach AG, in Mönchaltorf, CHE-106.693.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2005, S. 18, Publ. 2753808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedroni, Rolf, von Amriswil, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubikon];
Rohr, Ernst, von Hunzenschwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen-Brüttisellen];
Kuhn Treuhand AG (CHE-107.823.374), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Kuhn Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 2753808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Garage Mettlenbach AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.909.843-1, Betrieb eines Garagenbetriebes mit Reparaturwerkstätte und Fahrzeughandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.1999, S. 7301).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedroni, Rolf, von Amriswil, in Bubikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf];
Rohr, Ernst, von Hunzenschwil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].