Informazioni su Peter Röthlisberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Röthlisberger
Ultimi comunicati FUSC: Peter Röthlisberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005919863, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Familienstiftung Paul und Elsbeth Haller-Röthlisberger, in Bern, CHE-454.673.828, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415479).
Domizil neu:
c/o Samuel Haldemann, Monbijoustrasse 43, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär-Zehnder, Christine Anna, von Wald (BE), in Riggisberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier-Rupp, Franziska, von Jaun, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser-Haller, Esther, von Kölliken, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cottier, Michelle, von Jaun, in Genève, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Christoph, von Kölliken, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haller, Simon, von Kölliken, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldemann, Samuel, von Bowil, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005228151, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Familienstiftung Paul und Elsbeth Haller-Röthlisberger, in Bern, CHE-454.673.828, c/o Dr. Meyer Immobilien AG, Morgenstrasse 83A, 3018 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.05.1985.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung und Spekulationsentzug des Mehrfamilienhauses Junkerngasse 13 in 3011 Bern (im Inventar der geschützten Kunstaltertümer gemäss RRB Nr. 1009 vom 14.3.1979) und des Ferienhauses Tannebühl 25 A in 3652 Hilterfingen;
die zur Verfügungstellung von preisgünstigen Wohnungen an Familienangehörige und diesen nahestehenden Personen;
die Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausbildung, Ausstattung oder Unterstützung der Familienangehörigen und diesen nahestehenden Personen.
Eingetragene Personen:
Bär-Zehnder, Christine Anna, von Wald (BE), in Riggisberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier-Rupp, Franziska, von Jaun, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Christoph, von Kölliken, in Küttigen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser-Haller, Esther, von Kölliken, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ragaz, Silvio, von Tamins, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004829161, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Winetin GmbH, in Muri bei Bern, CHE-109.861.931, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, S.0, Publ. 6721994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülhart, Anita, von Langnau im Emmental und Tschugg, in Gümligen (Muri bei Bern), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].