Informazioni su Mark Röthlisberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Mark Röthlisberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mark Röthlisberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005898540, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PRK AG, in Muri bei Bern, CHE-110.060.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2021, Publ. 1005370578).
Statutenänderung:
13.11.2023. Gemäss Erklärung vom 19.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Roland, von Basel, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Heinrich, von Oberembrach, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röthlisberger, Beat, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Jan-Peter, genannt Jan, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Mark, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005671600, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Büchi Bauunternehmung AG, in Bern, CHE-105.832.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565823).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Bettina Vreni, von Elgg, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern];
Käppeli, Marc, von Wynau, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Mark, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furer, Michel, von Dotzigen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bolligen];
Kobel, Benjamin, von Krauchthal, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehmann, Anja, von Hindelbank, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hindelbank].
Numero di pubblicazione: HR01-1005473251, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Röthlisberger Montagen AG, in Marbach (SG), CHE-139.405.070, Staatsstrasse 2, 9437 Marbach SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.05.2022.
Weitere Adressen:
Sägeweg 11, 3073 Gümligen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Montagen, welche den Innenausbau betreffen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Röthlisberger, Beat, von Langnau im Emmental, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kramer, Andreas, von Murten, in Courlevon (Murten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Mark, von Langnau im Emmental, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.