Informazioni su Jakob Ulrich Rösch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Ulrich Rösch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005717628, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Alterswohnungen Melchnau, in Melchnau, CHE-113.077.337, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S.5, Publ. 5977908).
Statutenänderung:
24.03.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Jakob, von Ersigen, in Melchnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ursula Katharina, von Rapperswil (BE), in Melchnau, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Peter Otto, von Uerkheim, in Melchnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Graber, Peter, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lucy, Manuel Pascal, von Bern, in Langenthal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Katharina, von Schangnau, in Melchnau, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Regula, von Rapperswil (BE), in Melchnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulli, Anita, von Reisiswil, in Melchnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005320834, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Altersheimverein Melchnau, in Melchnau, CHE-102.709.819, Verein (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Jakob Ulrich, von Ersigen, in Melchnau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Heidi, von Neckertal, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Anna, von Melchnau, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Annemarie, von Langnau im Emmental, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wegmüller-Notter, Marie Therese, von Vechigen, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abt-Graber, Heidi, von Bünzen, in Melchnau, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fiechter-Jaeggi, Karin, von Altbüron, in Melchnau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffenegger, Peter, von Wyssachen, in Gondiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lucy, Manuel, von Bern, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volger, Alexandra, von Oberrohrdorf, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wollmershäuser, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2276195, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung zur Förderung des landwirtschaftlichen Bildungswesens, in Brugg, CHE-110.389.616, Stiftung (SHAB Nr.225 vom 20.11.2013, Publ. 1190299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Jakob, von Ersigen, in Melchnau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Martin, von Vechigen, in Oeschgen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.