Informazioni su Eduard Rölli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Rölli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005090896, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immo Invest Cham GmbH, Büttikon, in Büttikon, CHE-109.314.385, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674595).
Firma neu:
Immo Invest Cham GmbH, Büttikon in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Eduard Rölli, Hofrainstrasse 14, 6205 Eich.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rölli, Eduard, von Altbüron, in Eich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004674595, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immo Invest Cham GmbH, Büttikon, in Büttikon, CHE-109.314.385, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, S.0, Publ. 7203898).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rölli, Eduard, von Altbüron, in Eich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Patrick, von Safenwil, in Büttikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004495467, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Venusinvest GmbH, in Zug, CHE-112.165.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rölli, Eduard, von Altbüron, in Altbüron, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Rölli, Roger, von Altbüron, in Schötz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Kurt, von Willisau und Romoos, in Zell (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Rölli, Robert, von Schötz, in Schötz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].