Informazioni su Bernd Johannes Röhlig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernd Johannes Röhlig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005736409, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung work4you, in Zürich, CHE-112.463.353, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659748).
Name neu:
Stiftung work4you in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21. Februar 2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Andrea, von Lauterbrunnen, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fickel, Sandra Ute, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Preiser, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röhlig, Bernd Johannes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röthlisberger-Hofer, Brigitte, von Langnau im Emmental, in Frenkendorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005047421, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung work4you, in Zürich, CHE-112.463.353, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979473).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fickel, Sandra Ute, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röhlig, Bernd Johannes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004724189, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung work4you, in Zürich, CHE-112.463.353, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottsmann, Madeleine, von Günsberg, in Mettmenstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röhlig, Bernd Johannes, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Fickel, Sandra Ute, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.