Informazioni su Beat Roduner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Roduner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4157793, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Frey + Cie. Elektro AG, in Luzern, CHE-106.889.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1308947).
Statutenänderung:
23.03.2018.
Zweck neu:
Projektierung, Bau und Unterhalt von elektrischen Stark- und Schwachstromanlagen;
Fabrikation von und Handel mit elektrotechnischen Bedarfsartikeln;
Projektierung, Bau und Unterhalt von Sicherheits- und Telekommunikationsanlagen sowie Planung, Bau und Vertrieb von Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (Gebäudeautomation MSRL);
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen und Grundeigentum;
Vornahme von Finanz- und Leasinggeschäften;
Abschluss von Lizenzverträgen;
Erwerb und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Know How.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sachübernahmevertrag vom 10.06.1998 und Bilanz per 31.12.1997 übernahm die Gesellschaft von der 'Frey + Cie. Elektrotechnische Unternehmungen AG', in Luzern, sämtliche Aktiven (inkl. WIR-Guthaben von CHF 47'633.-- und angefangene und fertige Arbeiten von CHF 3'658'000.--;
exkl. Aktiven gemäss Bilanzanhang 3) von CHF 10'029'978.-- und das gesamte Fremdkapital (inkl. WIR-Forderungen von CHF 1'943.--;
exkl. Fremdkapital gemäss Bilanzanhang 3) von CHF 7'849'978.-- zum Nettoübernahmepreis von 2'180'000.--, welcher Betrag der Sachübergeberin bar abgegolten wurde.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Urs, von Ebikon, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roduner, Beat, von Sennwald, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Leo, von Horw, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Helfenstein, Edwin, von Beromünster und Sempach, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sommer, Patrick, von Sumiswald, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4558162, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Miné Meyer elektrotechnische Unternehmungen AG, in Luzern, CH-100.3.008.508-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2007, S. 9, Publ. 3722438).
Statutenänderung:
20.05.2008.
Firma neu:
Miné Meyer Elektro AG.
Zweck neu:
Projektierung, Bau und Unterhalt von elektrotechnischen Anlagen und Systemen;
Bau und Unterhalt von Sicherheits- und Kommunikationsanlagen sowie professionellen Audio-Videosystemen;
Herstellung von und Handel mit elektrotechnischen Systemen sowie Projektierung und Realisierung von Solaranlagen;
Handel mit Beteiligungen und Liegenschaften;
Vornahme von Finanz- und Leasinggeschäften;
Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen;
Handel mit und Verwertung von Patenten. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roduner, Beat, von Sennwald, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Werner, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neustadt AG Sachwalter + Treuhand, in Luzern (CH-100.3.013.142-6), Revisionsstelle [bisher: Neustadt AG Sachwalter + Treuhand, in Luzern].
Numero di pubblicazione: 4355172, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Frey + Cie. Elektro AG, in Kriens, CH-100.9.788.438-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2008, S. 10, Publ. 4273806).
mit Hauptsitz in:
Luzern.
Firma Hauptsitz:
Frey + Cie. Elektro AG (CH-320.3.035.121-7).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV gestrichen.].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Werner, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birrer, Alois, von Hergiswil bei Willisau, in Root, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Josef, von Aesch LU und Schongau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möckli, Beat, von Basadingen-Schlattingen, in Sarnen, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Urs, von Ebikon, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birrer, Simon, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bucheli, Daniel, von Luzern, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrler, Guido, von Küssnacht SZ, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geiser, Peter, von Roggliswil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Murer, Stefan, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Ruedi, von Dallenwil, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roduner, Beat, von Sennwald, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.