Informazioni su Christian Rochat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Rochat
Ultimi comunicati FUSC: Christian Rochat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5566482, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Brim S.à r.l., à Martigny, CH-621.4.004.691-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 147 du 03.08.2009, p. 26, publ. 5176426).
Personne et signature radiée:
Rochat, Christian, de L'Abbaye et Le Lieu, à Ollon VD (Ollon), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Morel, David, de Montricher, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.--.
Numero di pubblicazione: 5176426, Ufficio del registro di commercio Vallese
Brim S.à r.l., à Martigny, CH-621.4.004.691-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 140 du 24.07.2003, p. 15, publ. 1100082).
Modification des statuts:
30.06.2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du gérant du 30.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Rochat née Olbrechts, Olga, de Le Lieu et L'Abbaye, à Belmont-sur-Lausanne, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Rochat, Christian, de L'Abbaye et Le Lieu, à Ollon VD (Ollon), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Saint-Triphon, pour une part sociale de CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 3353078, Ufficio del registro di commercio Vallese
Brire Sàrl, à Martigny, CH-626.4.004.842-0, exploitation et gérance de cafés-restaurants, etc... (FOSC no 88 du 08.05.2002, p. 15).
Nouvelle raison sociale:
Brire Sàrl en liquidation. Dissolution par acte authentique du 18.04.2006.
Adresse de liquidation:
c/o Fiduciaire Ofirex, Av. de la Gare 17, 1003 Lausanne.
Personne et signature radiée:
Vulliamy, Alexandre, de Oulens-sous-Echallens, à Bottens, gérant et représentant de l'indivision, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Vulliamy, Georges, de Oulens-sous-Echallens, à Belmont-sur-Lausanne, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 6'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Rochat, Christian, de L'Abbaye et Le Lieu, à Saint-Triphon, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux];
Fiduciaire Ofirex, société anonyme de siège à Lausanne, liquidatrice, avec signature conforme à celle inscrite au RC.