Informazioni su Hugues-Emmanuel Ritz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Hugues-Emmanuel Ritz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004471483, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stork Holding GmbH, in Basel, CHE-317.184.625, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, Publ. 6382316).
Statutenänderung:
27.09.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Ingenieurwesen, Beratung und Projektmanagement und die Erstellung von speziellen technischen Studien. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Issenheim (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Guebwiller (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2771051, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Basel Technik Aerospace GmbH, in Basel, CHE-114.369.423, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2193441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Guebwiller (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ranucci, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6437654, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Basel Technik Aerospace GmbH, in Basel, CH-270.4.015.453-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 7, Publ. 4549040).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Guebwiller (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stork Holding GmbH (CH-270.4.003.387-2), in Basel, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.