Informazioni su Mario Ritter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Mario Ritter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mario Ritter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006119455, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Amport Metallbau AG, in Bubendorf, CHE-107.785.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, S.0, Publ. 2337355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rosa, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Urs, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Eptingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006119475, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ridem AG, in Bubendorf, CHE-106.298.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, S.0, Publ. 1262341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rosa, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Urs, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Eptingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1262341, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ridem AG, bisher in Kaiseraugst, CHE-106.298.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, Publ. 6396750).
Gründungsstatuten:
10.06.1988.
Statutenänderung:
18.12.2013.
Sitz neu:
Bubendorf.
Domizil neu:
Brühlstrasse 15a, 4416 Bubendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Eptingen, in Büren SO, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Urs, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal, Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ritter, Rosa, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].