Informazioni su Oliver Risse
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Oliver Risse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005959892, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Odeur de Provence Group AG, bisher in Opfikon, CHE-445.984.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2022, Publ. 1005404282).
Statutenänderung:
05.02.2024.
Übersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen der Firma wurden gestrichen.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Jonas, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ronner, Jason Chee Ho, von Vorderthal, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüf, Manfred, von Uster, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Risse, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Direktor und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005324677, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Finanzkunden GmbH, bisher in Herisau, CHE-296.537.408, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226053).
Statutenänderung:
07.10.2021.
Firma neu:
Olstech GmbH.
Sitz neu:
Wettswil am Albis.
Domizil neu:
Chilenholzstrasse 34b, 8907 Wettswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grünhut, Rolf Peter, von Basel, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005226053, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Finanzkunden GmbH, in Herisau, CHE-296.537.408, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Reto, von Riggisberg, in Courgevaux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung].