Informazioni su Beat Rindlisbacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Rindlisbacher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Rindlisbacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3856255, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Konolfingen und Umgebung, in Konolfingen, CHE-102.238.174, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, Publ. 5865754).
Domizil neu:
c/o Adrian Gerber, Hötschigen 565, 3510 Konolfingen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Andreas Friedli, Hütten 91, 3532 Zäziwil].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Andreas, von Wynigen, in Zäziwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Miriam, von Meikirch und Roggwil (BE), in Oberbütschel (Rüeggisberg), Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hansueli, von Signau, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenzikofer, Rolf, von Niederhünigen, in Häutligen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Jürg, von Konolfingen, in Mirchel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Adrian, von Langnau im Emmental, in Konolfingen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Peer Nick, von Röthenbach im Emmental, in Grosshöchstetten, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenzikofer, Adrian, von Niederhünigen, in Häutligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller, Peter, von Vechigen, in Niederhünigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Beat, von Walkringen, in Oberdiessbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4048626, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Konolfingen und Umgebung, in Konolfingen, CH-035.5.009.012-2, Zucht eines frühreifen, fruchtbaren, widerstandsfähigen und gutgeformten Schafes vom Typ Oxford (BFS), mit möglichst gutem Ertrag an Fleisch und Wolle, Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.1991, S. 2181).
Statutenänderung:
4.10.2006.
Domizil neu:
c/o Walter Nydegger, Mooshausstrasse 33, 3510 Konolfingen.
Postadresse:
Schafzuchtgenossenschaft Konolfingen und Umgebung, c/o Andreas Friedli, Hütten 91, 3532 Zäziwil.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Förderung der im Herdebuch des Schweizerischen Schafzuchtverbandes geführten Schafrassen, insbesondere die des braunköpfigen Fleischschafes.
Die soll erreicht werden durch:
Einschreiben der Tiere ins Herdebuch;
Beteiligung an den Leistungsprüfungen;
strenge Selektion der Zuchttiere;
Ankauf und Haltung von guten Widdern;
Verbesserung der Fütterung und Haltung nach Tierschutzverordnung;
Organisation des Weidebetriebes;
Förderung des Absatzes;
Durchführung von Schauen.
Anteilscheine neu:
Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.10.2006 werden die Anteilscheine zu Fr. 100.-- aufgehoben und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 874 Abs. 2 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.1.2007 und Nachtrag vom 14.2.2007 festgestellt. [bisher: Anteilscheine zu CHF 100.-- bei Ankauf einer Weide.].
Pflichten:
Jedes Mitglied hat einen Eintrittsbetrag von maximal CHF 100.-- sowie Jahresbeiträge von maximal CHF 100.-- zu entrichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Anton, von Freimettigen, in Freimettigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Fritz, von Arni BE, in Konolfingen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Andreas, von Signau, in Zäziwil, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller, Walter, von Vechigen, in Niederhünigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nydegger, Walter, von Rüschegg, in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Thomas, von Schangnau, in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Andreas, von Wynigen, in Zäziwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rindlisbacher, Beat, von Walkringen, in Oberdiessbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenzikofer, Adrian, von Niederhünigen, in Häutligen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Miriam, von Roggwil BE, in Oppligen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Hansueli, von Langnau im Emmental, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häusler, Urs, von Gondiswil, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Hansueli, von Signau, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.