Informazioni su Marco Domenico Rimini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Domenico Rimini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075589, Ufficio del registro di commercio Glarona
Kantonale Sachversicherung Glarus (glarnerSach), in Glarus, CHE-287.332.669, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006052185).
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Kantonale Sachversicherung Glarus (Sachversicherungsgesetz, SachVG) vom 02.05.2010, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022;
Geschäfts- und Organisationsreglement (GOR) vom 23.04.2024;
Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr (Brandschutzgesetz) vom 07.05.1995, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022 [gestrichen: Rechtsgrundlage: Gesetz über die Kantonale Sachversicherung Glarus (Sachversicherungsgesetz, SachVG) vom 02.05.2010, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022;
Geschäfts- und Organisationsreglement (GOR) vom 24.10.2022;
Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr (Brandschutzgesetz) vom 07.05.1995, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisinger, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Riehen, in Glarus, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimini, Marco Domenico, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005089366, Ufficio del registro di commercio Glarona
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072509).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Richard, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elmer, Marieke, niederländische Staatsangehörige, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gallati, Patrik, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krieg, Kaspar, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rimini, Marco, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005072509, Ufficio del registro di commercio Glarona
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024335).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Richard, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rimini, Marco, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gilly, Sandra, von Zuoz, in Glarus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.