Marco Domenico Rimini
residente a Mollis, da Untervaz Mandati attuali: Kantonale Sachversicherung Glarus (glarnerSach), lintharena ag Persone correlate: Angela Soltermann, Oliver Guido Eugster, Michèle Sägesser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Domenico Rimini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Domenico Rimini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Domenico Rimini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Domenico Rimini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Domenico Rimini
Persone con il nome Marco Domenico Rimini lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società di assicurazioni
Servizi sport
Esercizio di una società di assicurazioni
Servizi sport
Privato con il nome Marco Domenico Rimini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Domenico Rimini
Numero di pubblicazione: HR02-1006075589, Ufficio del registro di commercio Glarona
Kantonale Sachversicherung Glarus (glarnerSach), in Glarus, CHE-287.332.669, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006052185).
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Kantonale Sachversicherung Glarus (Sachversicherungsgesetz, SachVG) vom 02.05.2010, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022;
Geschäfts- und Organisationsreglement (GOR) vom 23.04.2024;
Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr (Brandschutzgesetz) vom 07.05.1995, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022 [gestrichen: Rechtsgrundlage: Gesetz über die Kantonale Sachversicherung Glarus (Sachversicherungsgesetz, SachVG) vom 02.05.2010, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022;
Geschäfts- und Organisationsreglement (GOR) vom 24.10.2022;
Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr (Brandschutzgesetz) vom 07.05.1995, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisinger, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Riehen, in Glarus, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimini, Marco Domenico, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005089366, Ufficio del registro di commercio Glarona
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072509).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Richard, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elmer, Marieke, niederländische Staatsangehörige, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gallati, Patrik, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krieg, Kaspar, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rimini, Marco, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005072509, Ufficio del registro di commercio Glarona
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024335).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Richard, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rimini, Marco, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gilly, Sandra, von Zuoz, in Glarus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.