Informazioni su Attilio Leo Righetti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Attilio Leo Righetti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006035889, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Galerie Righetti AG, in Samedan, CHE-104.752.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125939).
Firma neu:
Galerie Righetti AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o lic. iur. Marco Pool, Rechtsanwalt, Via Tinus 3, 7500 St. Moritz.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Righetti, Attilio, von Cama, in Celerina/Schlarigna, Mitglied + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Samedan, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4569794, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
RB Teppich-Zentrum AG, bisher in Buchs AG, CH-400.3.019.739-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 28.09.2007, S. 2).
Statutenänderung:
3.07.2008.
Firma neu:
Galerie Righetti AG.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil:
Via Serlas 20, 7500 St. Moritz.
Zweck neu:
Handel mit und Uebernahme von Vertretungen und Vertrieb von Artikeln der Teppichbranche und der Wohnausstattung;
die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern;
sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner Treuhand AG, in Buchs AG (CH-400.3.919.224-7), Revisionsstelle [bisher: Dr. Lehner Wirtschaftsprüfung und Beratung AG, in Buchs AG (CH-400.3.919.224-7)];
Righetti, Attilio, von Cama, in Samedan, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schöftland].
Numero di pubblicazione: 4132184, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RB Teppich-Zentrum AG, in Buchs AG, CH-400.3.019.739-6, Artikel der Teppichbranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.1998, S. 5863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Elisabeth, von Wynigen, in Mülligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Righetti, Attilio, von Cama, in Schöftland, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].