Informazioni su Hubert Rieser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hubert Rieser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5354712, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rieser Bautech GmbH, in Andwil SG, CH-320.4.054.316-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 24, Publ. 5118826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5118826, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rieser Bautech GmbH, in Andwil SG, CH-320.4.054.316-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 11, Publ. 3916136).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Ver- und Bearbeitung von Bauelementen, sowie die Planung und Projektierung von Industriebauten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Unger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2018386, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
H. Rieser AG, in Andwil SG, Projektleitung, -planung in der Metallbranche, Montagen, Installationen und Verarbeitung von Metallen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 10, Publ. 889384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Roland, von Niederbüren, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bischof, Marcel, von Eggersriet, in Gossau SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Andwil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].