Informazioni su Monika Ridinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Monika Ridinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1940063, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BTSA GmbH, bisher in Freienbach, CHE-222.078.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328383).
Gründungsstatuten:
30.01.2014.
Statutenänderung:
19.12.2014.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 1, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuprecht, Rolf, von Oeschgen, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ridinger, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Birmenstorf AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Freienbach].
Numero di pubblicazione: 1441273, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Forel Klinik, in Ellikon an der Thur, CHE-103.324.416, Verein (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ridinger, Dr. Monika, deutsche Staatsangehörige, in Ellikon an der Thur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1328383, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
BTSA GmbH, in Freienbach, CHE-222.078.891, Churerstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Tätigkeiten wie Beratungen, Therapien, Supervisionen und Ausbildungen in humanwissenschaftlichen Bereichen sowie das Abhalten und Durchführen von Vortrags- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminaren und Workshops. Sie kann ebenfalls Dienstleistungen im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, oder per E-Mail, per Fax oder im Internet. Gemäss Erklärung vom 30.1.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ridinger, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kuprecht, Rolf, von Oeschgen, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.