Informazioni su Utz Richter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Utz Richter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3282093, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
zoll.ution ag, in Basel, CHE-195.675.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2151035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richter, Utz, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Dr. Hans Martin, von Glarus Süd und Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2141567, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
zoll.ution ag, bisher in Zug, CHE-195.675.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Publ. 2077893).
Gründungsstatuten:
06.04.2011.
Statutenänderung:
30.04.2015.
Sitz neu:
Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dischinger, Karlhubert, deutscher Staatsangehöriger, in Ehrenkirchen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Richter, Utz, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Dr. Hans Martin, von Glarus Süd und Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6130744, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
zoll.ution ag, in Zug, CH-170.3.035.649-9, Chamerstrasse 170, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.04.2011.
Zweck:
Entwicklung, Vermittlung und Koordination von Aussenhandelsgeschäften, die Beratung und der Support bei Zollfragen sowie die Erledigung / Uebernahme von it-gestützen Zollverfahren. Dabei stehen individuelle, auf den Kunden zugeschnittene Zoll-Lösungen und -Serviceleistungen im Vordergrund;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dischinger, Karlhubert, deutscher Staatsangehöriger, in Ehrenkirchen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Richter, Utz, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Dr. Hans Martin, von Glarus Süd und Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wiesler, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Heitersheim (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.