Informazioni su Christopher Lukas Richter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Lukas Richter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2265907, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur WSC, in Chur, CHE-102.135.947, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2049935).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Christopher, von Liestal, in Chur, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1399467, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Rhätia Werte AG, in Chur, CHE-102.783.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6723348).
Statutenänderung:
11.02.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastronomiebetrieben und die Erbringung von touristischen Dienstleistungen aller Art;
kann Grundeigentum, Immobilien, Marken und andere materielle oder immaterielle Werte entwickeln, erwerben, bewirtschaften und veräussern;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bass, Andreas, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Christopher Lukas, von Liestal, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gredig, Martin, von Safiental, in Tamins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Safien];
Amacker, Hans, von Zürich, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Piotr Balzer, von Tomils, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6002336, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bau- und Wohngenossenschaft LIZ, in Zürich, CH-020.5.000.328-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 24, Publ. 4725054).
Firma neu:
Bau- und Wohngenossenschaft LIZ in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 23.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.12.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Christopher, von Liestal und Lichtensteig, in Chur, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Zürich, Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Raphael, von Würenlingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rock, Susanne, von Aarau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züllig, Hanna, von Bülach, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neu, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Chur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Zürich, Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Puntin, Flavio, von Cham, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scagnetti, Dina, von Zürich und Pfäffikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spaar, Jürg, von Neunkirch, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].