Informazioni su Alessandra Riccardi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alessandra Riccardi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3210573, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Amdeco Sagl, in Bioggio, CHE-104.375.155, società a garanzia limitata (FUSC no. 205 del 22.10.2012, Pubbl. 6898608).
Statuti modificati:
01.12.2016.
Nuova sede:
Minusio.
Nuovo recapito:
Via delle Vigne 6, 6648 Minusio.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Riccardi, Alessandra, da Kirchberg SG, in Minusio, socia e gerente, con firma individuale, con 300 quote da CHF 100.00 [finora: in Lugano].
Numero di pubblicazione: 2266145, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SEDEGEST SA, finora in Zug, CHE-114.613.563, società anonima (FUSC no. 235 del 03.12.2012, Pubbl. 6957624).
Statuti originari:
05.09.2012.
Statuti modificati:
02.06.2015.
Nuova sede:
Cadempino.
Nuovo recapito:
Via Cantonale 33, 6814 Cadempino.
Nuovo scopo:
L'acquisto, la vendita, la locazione di beni immobili, come pure la trattazione di affari commerciali, in particolare la mediazione di affari immobiliari. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali necessarie al raggiungimento dello scopo sociale nonché partecipare e/o collaborare con società del ramo.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 01.12.2008 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Mit Erklärung vom 01.12.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Persone dimissionarie e firme cancellate: Riccardi, Alessandra, da Kirchberg SG, in Lugano, amministratrice unica, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
De Toni, Sergio, da Kirchberg BE, in Bissone, amministratore unico, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: 1582457, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GESTICAL SA, in Zug, CHE-109.461.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 40, Publ. 5110368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riccardi, Alessandra, von Kirchberg SG, in Lugaggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Toni, Sergio, von Kirchberg SG, in Bissone, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
De Toni, Andrea, von Kirchberg SG, in Monteceneri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.