Informazioni su Dirk Peter Reznik
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Peter Reznik
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005649517, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AMC (Schweiz) Alfa Metalcraft AG, in Risch, CHE-105.743.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Christoph, von Wigoltingen, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibacher, Priska Angelika, von Sins, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reznik, Dirk Peter, von Altendorf, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Metsenaere, Eric, von Baar, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005580344, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AMC International Alfa Metalcraft Corporation AG, in Risch, CHE-103.869.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552194).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltmann, Alfred Karl Hermann, von Zuzgen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reznik, Dirk Peter, von Altendorf, in Altendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005511343, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Institut Straumann AG, in Basel, CHE-113.320.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476673).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Valoc AG, in Rheinfelden (CHE-254.737.315), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 3'622'636.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'014'977.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reznik, Dirk Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.