Informazioni su Silvana Renner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvana Renner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005137437, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Simeta AG, in Niederwil (AG), CHE-105.981.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004863079, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Simeta AG, in Niederwil (AG), CHE-105.981.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Jürg, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wietlisbach, Franz, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wietlisbach, Irene, von Stetten (AG) und Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5978306, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Simeta AG, in Niederwil AG, CH-400.3.000.099-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 2, Publ. 5333250).
Statutenänderung:
15.12.2010.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit rostfreien Stahlwaren, Einrichtungen und Apparaten, insbesondere Grossküchenanlagen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
70 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief, Fax oder elektronische Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wietlisbach, Iris, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Jürg, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wohlenschwil und Stetten AG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Delegierte des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.