Informazioni su Christoph Renggli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christoph Renggli
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Renggli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4234037, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
C & P Renggli-Studer GmbH(C & P Renggli-Studer S.à.r.l.) (C & P Renggli-Studer S.a.g.l.) (C & P Renggli-Studer Ltd liab. co.), in Entlebuch, CHE-464.518.425, Grabacher, 6162 Entlebuch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.05.2018.
Zweck:
Dienstleistungen im Baugewerbe und im Baunebengewerbe, insbesondere Ausführung von Schreinerarbeiten;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 02.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Renggli, Christoph, von Entlebuch, in Entlebuch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Renggli-Studer, Patricia, von Entlebuch, in Entlebuch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4788570, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wald & Holz Genossenschaft SSR (Schimbrig-Schlieren-Riseten), in Entlebuch, CH-100.5.787.092-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2006, S. 10, Publ. 3673932).
Statutenänderung:
7.11.2008.
Firma neu:
Waldgenossenschaft unteres Entlebuch.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Die Generalversammlung kann Mitgliederbeiträge gemäss Statuten beschliessen.].
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Christoph, von Entlebuch, in Entlebuch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Reto, von Entlebuch, in Entlebuch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fallegger, Franz, von Hasle LU, in Hasle LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3673932, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wald & Holz Genossenschaft SSR (Schimbrig-Schlieren-Riseten), in Entlebuch, CH-100.5.787.092-6, Post, 6163 Ebnet, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2006.
Zweck:
Gemeinsame Waldbewirtschaftung im Gebiet Schimbrig - Schlieren - Riseten - Alpiliegg - Riegelwald - Chilewald und Rossfuhren der Gemeinden Entlebuch und Hasle LU mit professionellen Strukturen in gemeinsamer Selbsthilfe und zugunsten ihrer Mitglieder;
gemeinsame Bewältigung von Naturereignissen wie Stürme, starke Niederschläge, Erdrutsche, Feuer, Käferbefall etc.;
Bündelung des Holzabsatzes und gemeinsamer Auftritt auf dem Holzmarkt.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.
Pflichten:
Die Generalversammlung kann Mitgliederbeiträge gemäss Statuten beschliessen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Müller, Tobias, von Winterthur und Bussnang, in Entlebuch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Alfred, von Entlebuch, in Entlebuch, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Renggli, Christoph, von Entlebuch, in Entlebuch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bieri, Reto, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felder, Rupert, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.