Informazioni su Christian Renfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Renfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5237764, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schweizerische Stiftung für Landschaftsarchitektur (SLA), in Rapperswil-Jona, CH-320.7.047.388-1, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 16, Publ. 4745864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Christian, von Lengnau BE, in Oetwil am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Catherine, von Fribourg und Schmitten FR, in Barberêche, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golz, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob, Dr. Michael, von Genf, in Conches (Chêne-Bougeries), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Genf, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Egli, Hans Peter, von Pfaffnau, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoffler, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei-Heitz, Brigitte, von Lostorf und Zürich, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oldörp, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Christian, von Müllheim, in Schaffhausen, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3911716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Mühle Otelfingen, in Otelfingen, CH-020.7.000.932-4, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, S. 23, Publ. 931744).
Urkundenänderung:
12.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Christian, von Lengnau BE, in Oetwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Beat, von Turgi, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furttal Treuhand AG, in Otelfingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3899038, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Höchhus Küsnacht, in Küsnacht ZH, CH-020.7.904.268-5, Erwerb der historischen Baute 'Höchhus/Müllner Turm', in Küsnacht, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 31.07.2003, S. 19, Publ. 1109886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Dr. Christian, von Lengnau BE, in Oetwil am See, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chramosta, Miroslav, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle.