Informazioni su Sylvie Reinhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Sylvie Reinhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005824500, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Republik AG, in Zürich, CHE-256.391.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005791976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Sylvie, von Sumiswald, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunschheim, Alfonso, von Val Terbi, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huissoud, Michel, von Genève, in Murten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Karin, von Glarus Nord, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheu, Nina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Roger Erwin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005811663, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Project R Genossenschaft, in Zürich, CHE-488.827.911, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Sylvie, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunschheim, Alfonso, von Val Terbi, in Hamburg (DE), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huissoud, Michel, von Genève, in Murten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Karin, von Glarus Nord, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheu, Nina, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004963916, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
crstl GmbH, in Zürich, CHE-214.788.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3998127).
Domizil neu:
Goethestrasse 12, 8001 Zürich. Gemäss Erklärung vom 29.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Sylvie, von Sumiswald, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Gassert, Hannes Peter, von Basel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].