Informazioni su Martin Reichmuth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Reichmuth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3904197, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
INFRALUTION AG, in Wollerau, CHE-401.337.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Martin, von Unteriberg, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hickel, Richard, von Zürich, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2080355, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
INFRALUTION AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-401.337.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452599).
Gründungsstatuten:
11.12.2012.
Statutenänderung:
26.03.2015.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Verenastrasse 4b, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Simon, von Walzenhausen, in Lachen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichmuth, Martin, von Unteriberg, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1452599, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
INFRALUTION AG, in Rapperswil-Jona, CHE-401.337.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7137600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Martin, von Unteriberg, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Hickel, Richard, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Lutz, Simon, von Walzenhausen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf].