Informazioni su Hugo Reichle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Reichle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067447, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Ideebau AG, bisher in Altendorf, CHE-110.631.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, Publ. 1403325).
Statutenänderung:
18.06.2024.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Sommerweid 16, 6362 Stansstad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bauten aller Art als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweiggeschäfte errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen und Verträge abzuschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichle, Hugo, von Dürnten, in Fällanden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Theodor, genannt Theo, von Rafz, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Graf, Theo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blättler, Joseph Wilhelm, von Hergiswil (NW), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004958580, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roland Studer AG, in Volketswil, CHE-107.157.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, S.0, Publ. 3675509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichle, Hugo, von Dürnten, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Damian, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, René, von Laufen-Uhwiesen, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6762192, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Drillfix AG, in Volketswil, CH-400.3.015.972-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 21, Publ. 5645822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichle, Hugo, von Dürnten, in Fällanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baker Tilly Spiess SA (CH-660.1.115.992-0), in Genf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasinger, Benjamin, von Bassersdorf und Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.