Informazioni su Irène Reichen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Irène Reichen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005537484, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Untere Mühle Lyss, in Lyss, CHE-112.649.254, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nobs, Stefan, von Seedorf BE, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Brigitte, von Uerkheim, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Hermann, von Schüpfen, in Lyss, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Konrad M., von Seeberg, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glutz, Pierette, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hayoz, Kathrin, von Ostermundigen, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffel, Matthias Philippe, von Worben, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Katrin, von Reichenbach im Kandertal, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichen, Irène, von Belp, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3834378, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JRENE REICHEN GmbH, in Lyss, CH-073.4.017.694-5, Betrieb einer Wein- und Kaffeebar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2007, S. 4, Publ. 3763072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szelestenyi-Reichen, Jrène, von Belp, in Lyss, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Oberhofen am Thunersee].
Numero di pubblicazione: 3763072, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JRENE REICHEN GmbH, in Lyss, CH-073.4.017.694-5, Bielstrasse 16, 3250 Lyss, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2007, 30.01.2007.
Zweck:
Betrieb einer Wein- und Kaffeebar. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Szelestenyi-Reichen, Jrène, von Belp, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Adam, Ivo, von Schlosswil, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.