Informazioni su Markus Rege
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Rege
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005871502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Zürcher Museen (VZM), in Zürich, CHE-113.458.662, Verein (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546129).
Statutenänderung:
27.03.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artho, Karin, von Eschenbach (SG), in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domig, Rebecka, österreichische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haerle, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rege, Markus, von Schleinikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Gabriela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Claudia, von Zürich, in Dübendorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschumi, Pius, von Wolfisberg, in Chur, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurst, Ladina Olivia, von Lenk, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilias, Nathalie Cathrine, von Chur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Högger, Beat, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klusman, Isabel, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005850631, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zoo Zürich AG, in Zürich, CHE-101.907.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mader, Susanne, von Buchrain, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rege, Markus, von Schleinikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Lukas, von Rüegsau, in Niederhasli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005750273, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NXTCORPORATION AG, in Zürich, CHE-112.934.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005688804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Lukas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rege, Markus, von Schleinikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Peter, von Quarten, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].