Informazioni su Christoph Rechberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Rechberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005242612, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Haufe-umantis AG, in St. Gallen, CHE-112.828.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005183028).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetzer, Hansjörg, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürkle, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechberger, Christoph, von Pfyn, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Nachtrag zu TR 5263 vom 11.05.2021: Streichung der Funktion als Präsident des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: 2902573, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OBT AG, in St. Gallen, CHE-109.029.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Bernhard, von Rüderswil, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züblin, Peter, von Wattwil, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Stefan, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechberger, Christoph, von Pfyn, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Santis, Americo, italienischer Staatsangehöriger, in Ermatingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Samuel, von Oberbalm, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Oliver, von Wilchingen, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Christoph, von Wattwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wattwil, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7069642, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OBT AG, in St. Gallen, CH-320.3.013.109-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, Publ. 6834508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Markus, von Niederweningen, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfli, Ralph, von Homburg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Markus, von Zürich, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Stefan, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, David, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kästli, Daniel, von St. Margrethen, in Horn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Roman, von Unteriberg, in Turgi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nitzsche, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechberger, Christoph, von Pfyn, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Martin, von Quarten, in Oberglatt ZH (Oberglatt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.