Informazioni su Marco Rancan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marco Rancan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005483693, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ecus. AG, in Thalwil, CHE-340.401.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098910).
Statutenänderung:
10.05.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
350'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kling-Jagodzinska, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Stefan, von Hemberg, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rancan, Marco, von Thusis, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Todeschini, Oscar Germano, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Michael, von Hemberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005373621, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tom Capital AG, in Küsnacht (ZH), CHE-191.446.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019945).
Statutenänderung:
13.12.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Sie kann insbesondere als Verwalterin von Kollektivvermögen nach Massgabe der anwendbaren Finanzinstitutsgesetzgebung tätig sein sowie das Angebot, die Promotion und die Platzierung von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen übernehmen und untersteht der entsprechenden staatlichen Aufsicht. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern, einschliesslich der Errichtung von Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder Vertretung und der Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke, andere dingliche Rechte und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 9'250'000.00 [bisher: CHF 7'250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'250'000.00 [bisher: CHF 7'250'000.00].
Aktien neu:
92'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 72'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batti, Bendri, indonesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rancan, Marco, von Thusis, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor Strasser, Christian Daniel, von Seon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005010409, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ecus. AG, in Thalwil, CHE-340.401.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004962992).
Statutenänderung:
20.10.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kling-Jagodzinska, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rancan, Marco, von Thusis, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Stefan, von Hemberg, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.