Informazioni su Milos Rajcevic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milos Rajcevic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004539891, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Green Park Vision GmbH, in Nürensdorf, CHE-287.661.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rajcevic, Milos Dennis, britischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsenic-Meyer, Linda Jessica, von Uetikon am See, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2475439, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Green Park Vision GmbH, in Zürich, CHE-287.661.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2231311).
Statutenänderung:
29.10.2015.
Sitz neu:
Nürensdorf.
Domizil neu:
Eigentalstrasse 7, 8309 Nürensdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rajcevic, Milos Dennis, britischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Winterthur].
Numero di pubblicazione: 2276049, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ganterinvest AG, in Zug, CHE-101.665.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220869).
Statutenänderung:
30.06.2015.
Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art sowie Verwaltung von Wertschriften von Privatpersonen und Firmen;
Beratung von Privatpersonen sowie Firmen in Vermögensfragen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathrein, Adrian, von Brig-Glis, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rajcevic, Milos, britischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.