Informazioni su Christian Rémy Rais
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Rémy Rais
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004702887, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
ACMT Sàrl, à Courtedoux, CHE-475.134.313, société à responsabilité limitée (No. FOSC 246 du 19.12.2014, p.0, Publ. 1892397).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rais, Christian Rémy, de Develier, à Alle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Durrer, Alexandre Ramon, de Kerns, à Courtedoux, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1892397, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
ACMT Sàrl, à Courtedoux, CHE-475.134.313, Rue du Creugenat 124L, 2905 Courtedoux, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
12.12.2014.
But:
Manutention et tous transports (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 12.12.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Durrer, Alexandre Ramon, de Kerns, à Courtedoux, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rais, Christian Rémy, de Develier, à Alle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2521916, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Rais et fils transports, à Alle, CH-677.2.001.474-5, Transports de matériaux en tous genres, Société en nom collectif (FOSC no 201 du 16.10.1989, p. 4198).
Nouvelle nature juridique:
Raison individuelle.
Nouvelle raison de commerce:
Rais transports. L'associé Rémy Rais est décédé le 24.04.2004. La société est dissoute et radiée suite à ce décès. Continuation des affaires au sens de l'art. 579 CO par l'associé restant.
Personne et signature radiée:
Rais, Rémy, de Develier, à Alle, associé, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Rais, Christian, de Develier, à Alle, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: associé].