Informazioni su Deepak Raina
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Deepak Raina
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004844603, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
iNET ENERGETIX AG, bisher in Teufen (AR), CHE-103.171.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6315134).
Statutenänderung:
18.02.2020.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Zürcherstrasse 65, 9500 Wil SG.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jann, Roger Werner, von Rebstein, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Raina, Deepak, von Wigoltingen, in Wil SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Funktion].
Numero di pubblicazione: 6417050, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Cricket Verband, in Opfikon, CH-020.6.001.356-6, Verein (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, S. 27, Publ. 5932578).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raina, Deepak, von Wigoltingen, in Wil SG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Basnyake, Brian, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iftikhar Ul-Haq, Nagi, pakistanischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Jiteshwar, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Singh, Amrik, indischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6315134, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Itel & Partner AG, in Teufen AR, CH-300.3.010.833-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 3, Publ. 5002806).
Statutenänderung:
24.08.2011.
Firma neu:
iNET ENERGETIX AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Projektmanagement und Beratungen im Energiesektor sowie den Handel mit Waren aller Aart. Erbringung von administrativen, kommerziellen und finanziellen Dienstleistungen. Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Liegenschaften und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itel, Robert, von Basadingen-Schlattingen, in Teufen AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jann, Roger Werner, von Rebstein, in Rickenbach TG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Raina, Deepak, von Wigoltingen, in Wil SG, Delegierter, mit Einzelunterschrift.