Informazioni su Gerald Harry Radeck
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerald Harry Radeck
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005568442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Grüningen, in Grüningen, CHE-103.294.258, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978514). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furler-Bernasconi, Francesca, von Vacallo, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gutknecht-Schaad, Susanne Martina, von Dägerlen, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Radeck, Gerald, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Andreas, von Eriswil, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krienbühl, Nicole Irene, von Rothenthurm, in Hinwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Carlo, von Grüningen, in Grüningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Hanspeter, von Gossau (ZH), in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grüningen];
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft (CHE-103.852.891), in Oetwil am See, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005382979, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leuthold Partner AG, Architekturbüro, in Grüningen, CHE-102.579.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2012, S.0, Publ. 6599022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radeck, Gerald, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krienbühl, Nicole Irene, von Rothenthurm, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2876531, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raiffeisenbank Zürcher Oberland Genossenschaft, in Uster, CHE-105.747.584, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2660527).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radeck, Gerald Harry, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.