Informazioni su Denis Rabaglia
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Denis Rabaglia
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004715414, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung SWISS FILMS, in Zürich, CHE-101.487.384, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, S.0, Publ. 3381933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Matthias, von Buch SH, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rabaglia, Denis, von Martigny, in Martigny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Claire, von Vorderthal, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyder, Romed, von Brig-Glis, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004646356, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Denis Rabaglia, La Petite Entreprise, précédemment à Martigny, CHE-109.675.682, entreprise individuelle (No. FOSC 6 du 10.01.2002).
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
c/o Denis Rabaglia, Route des Fontannes 7A, 1975 St-Séverin.
Inscription ou modification de personne(s):
Rabaglia, Denis, de Martigny, à Conthey, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Martigny].
Numero di pubblicazione: 4086772, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerisches Filmzentrum (Centre suisse du Cinéma), bisher in Fribourg, CH-217.0.170.211-7, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 19.02.2003, S. 5).
Gründungsurkunde:
13.02.1975.
Urkundenänderung:
8.06.2007.
Name neu:
Stiftung SWISS FILMS.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Schweizerisches Filmzentrum, Neugasse 6, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Stiftung SWISS FILMS unterstützt das schweizerische Filmschaffen und bietet Dienstleistungen an, welche die Verbreitung von Schweizer Filmen im In- und Ausland fördern. Die Voraussetzungen der Unterstützung bei der Verbreitung von Schweizer Filmen werden in einem Reglement geordnet, das vom Stiftungsrat erlassen wird.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat von höchstens 9 Mitgliedern, Direktor/Direktorin und Revisionsstelle. [gestrichen: Adresse administrative: Neugasse 6, 8031 Zürich].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Paul, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Longoni, Doris, von Lugano, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Christoph, von Ettingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morin, Gérald, von Vich und Colombier VD, in Chalais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitler, Cornelia, von Arbon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiwow, Michail, von Zürich und Innertkirchen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Haas Gerber, Josefa, von Langnau im Emmental, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haupt, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Matthias, von Buch SH, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chollet, Alberto, von Maracon, in Cureglia, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maire, Frédéric, von Les Ponts-de-Martel, in Locarno, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Pierre-Alain, von Gempen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neracher, Christof, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rabaglia, Denis, von Martigny, in Martigny, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weibel, Monika, von Zürich, Jonschwil und Rothrist, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.