Informazioni su Rémi Gaspard Edmond Purguette-Guigonnet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rémi Gaspard Edmond Purguette-Guigonnet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006100218, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
PURGUETTE IMMO Sàrl, à Martigny, CHE-300.396.461, c/o Rémi Gaspard Edmond Purguette-Guigonnet et Catherine Cécile Patricia Ruocco, Rue de la Scierie 5, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.07.2024.
But:
La société a pour but toutes activités dans le domaine de l'immobilier, soit notamment l'achat, la vente, la construction, la rénovation, la location, l'administration, la gestion de biens immobiliers à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises, accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des sociétés du même groupe et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 19.07.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Purguette-Guigonnet, Rémi Gaspard Edmond, de Martigny, à Martigny, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Ruocco, Catherine Cécile Patricia, de Martigny, à Martigny, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005982611, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Globât Immo Sàrl, à Martigny, CHE-401.659.362, société à responsabilité limitée (No. FOSC 56 du 21.03.2023, Publ. 1005705670).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Purguette-Guigonnet, Rémi Gaspard Edmond, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Giroud, Lionel, de Martigny, à Martigny-Combe, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 70 parts sociales de CHF 100.00];
De Iaco, Kevin Arnaldo, de Martigny, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 70 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005705670, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
OCTO'INVEST Sàrl, à Martigny-Combe, CHE-401.659.362, société à responsabilité limitée (No. FOSC 145 du 28.07.2022, Publ. 1005531423).
Modification des statuts:
21.02.2023.
Nouvelle raison sociale:
Globât Immo Sàrl.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue des Finettes 55, 1920 Martigny.
Nouveau but:
La société a pour but toutes opérations liées au domaine de l'administration, de la vente, du courtage, de la construction-vente, de la promotion, de la rénovation, de l'architecture et toutes autres opérations touchant des immeubles, achats compris. Elle peut acquérir des biens matériels et immatériels, acheter et vendre des immeubles, participer à d'autres entreprises et les gérer, créer et gérer des succursales en Suisse et à l'étranger. En outre, la société pourra accomplir tous actes en rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers.
Inscription ou modification de personne(s):
De Iaco, Kevin Arnaldo, de Martigny, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: De Iaco, Kevin, à Fully];
Purguette-Guigonnet, Rémi Gaspard Edmond, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Purguette-Guigonnet, Rémi].