Informazioni su Jean-Pier Proellochs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pier Proellochs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6157326, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Jura Tourisme, à Saignelégier, CH-674.6.000.592-1, association (No. FOSC 183 du 21.09.2004, p. 8, Publ. 2459082).
Nouvelle adresse:
Place du 23-Juin 6, 2350 Saignelégier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aebi, Nicolas, de Réclère, à Réclère, membre, sans droit de signature;
Durrer, Eric, de Kerns, à Fontenais, membre, sans droit de signature;
Salomon, Jean-Claude, de Chevenez, à Alle, membre, sans droit de signature;
Respinguet, Georges, de Courroux, à Vicques, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Georges, de Bonfol, à Boncourt, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Proellochs, Jean-Pier, de La Chaux-de-Fonds, à Asuel, membre, sans droit de signature;
Oberli, Rose, de Soubey, à Soubey, membre, sans droit de signature;
Rizzo, Giuseppe, d'Italie, à Courfaivre, membre, sans droit de signature;
Flotiront, Philippe, de Bévilard, à Bienne, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Boillat, Pierre, de Le Bémont JU, à Delémont, président, avec signature collective à deux avec un membre ou le directeur;
Bader, Markus, de Holderbank SO, à Montfaucon, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Maillard, Frank, de Basse-Allaine, à Courtemaîche, membre, sans droit de signature;
Lovis, Frédéric, de Saulcy, à Boécourt, membre, sans droit de signature;
Chappuis, Damien, de Develier, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Gigandet, Vincent, de Les Genevez JU, à Montmelon, membre, sans droit de signature;
Schenk, Gabriel, de Eggiwil, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Chaignat, Martin, de Sceut, à Les Genevez JU, membre, sans droit de signature;
Haslebacher, Michèle, de Sumiswald, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Petignat, Valer, de Alle, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Mettler, Markus, de Blumenstein, à Courgenay, membre, sans droit de signature;
Lachat, Guillaume, de Schelten, à Saignelégier, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 5628568, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Coopérative du pressoir de la Baroche (CPB), à La Baroche, CH-677.5.000.699-4, Société coopérative (FOSC no 46 du 07.03.2005, p. 8, publ. 2731148).
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Louis Moirandat, Le Chénois 105G, 2947 Charmoille. Selon déclaration du comité du 22.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Ballmer, Jean-François, de Lausen, à Pleujouse, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Nagel, Frédéric, de Charmoille, à Charmoille, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Proellochs, Jean-Pier, de La Chaux-de-Fonds, à Asuel, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Monnot, Jacques, de Fregiécourt, à Pleujouse, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 3032150, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy, à Saint-Ursanne, CH-677.3.000.124-2, Donner asile aux personnes âgées et aux indigents du district. Société anonyme (FOSC no 167 du 02.09.2003, p. 8, publ. 1154068).
Personne et signature radiée:
Proellochs, Jean-Pier, de La Chaux-de-Fonds, à Asuel, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Koechli, Roland, de Mühleberg, à Delémont, directeur adjoint, avec signature individuelle;
Henzelin, Annette, de Saint-Ursanne, à Damphreux, membre, sans droit de signature.