Informazioni su Jean-François Ballmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-François Ballmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3213957, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Estalin SA, à Delémont, CHE-107.184.344, société anonyme (No. FOSC 112 du 15.06.2009, Publ. 5068182).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ballmer, Jean-François, de Lausen, à Pleujouse (La Baroche), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Birre, Nicolas, ressortissant français, à Genève, administrateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 5628568, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Coopérative du pressoir de la Baroche (CPB), à La Baroche, CH-677.5.000.699-4, Société coopérative (FOSC no 46 du 07.03.2005, p. 8, publ. 2731148).
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Louis Moirandat, Le Chénois 105G, 2947 Charmoille. Selon déclaration du comité du 22.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Ballmer, Jean-François, de Lausen, à Pleujouse, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Nagel, Frédéric, de Charmoille, à Charmoille, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Proellochs, Jean-Pier, de La Chaux-de-Fonds, à Asuel, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Monnot, Jacques, de Fregiécourt, à Pleujouse, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 5103054, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Pharmacochimie SA, précédem. à Cortaillod, CH-645.1.006.932-8, Société anonyme (FOSC du 28.11.2005, p. 9).
Modification des statuts:
16.06.2009.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
Rue Saint-Sébastien 9, 2800 Delémont.
Nouveau but:
Exploitation d'un bureau de vente comprenant l'achat, la fabrication et la vente de produits chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 50'000.--, entièrement libéré.
Actions:
50 actions nominatives de CHF 1'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par lettre, télécopie ou télégramme.
Nouvelle restriction à la transmissibilité des actions nominatives:
selon statuts. Selon déclaration du conseil d'administration du 16.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Bernard Ruch, à Develier (CH-670.1.001.960-9), organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Ballmer, Jean-François, de Lausen, à Pleujouse (La Baroche), administrateur unique, avec signature individuelle [comme précédemment].