Informazioni su Marc Probst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marc Probst
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Probst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005162703, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Circus Monti AG, in Wohlen (AG), CHE-101.378.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Roman, von Wohlen AG, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Dr. Benno, von Wittnau, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Marc, von Reigoldswil, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3567889, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'363 vom 29.05.2017 Mobilestage GmbH, in Aarau, CHE-112.416.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555803).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Marc, von Reigoldswil, in Oberentfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: in Locarno].
Numero di pubblicazione: 3555803, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mobilestage GmbH, in Aarau, CHE-112.416.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3343707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Emanuel, von Rohrbach, in Locarno, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
smARTec Veranstaltungstechnik AG (CHE-104.886.562), in Aarau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Probst, Marc, von Reigoldswil, in Locarno, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.